ymddiriedolwyr PARENT, TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION OF BLACKHEATH PREPARATORY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1152829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolo Ferrari | Cadeirydd | 16 September 2021 |
|
|
||||
Zhenyan Tang | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Damien Orban | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Rebekah Orban | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Emma Bailey | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Yashika Lamahewa | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Lakhvir Grewal | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Dr Nadine Khawaja | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Katherine Lisa McBride | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
JACQUELINE de GROOT | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
SARAH BRAIN | Ymddiriedolwr | 02 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.