YSGOL TREMEIRCHION PTA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support the school and pupils to provide resources or experiences that are in addition to that provided by the school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 26 October 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- YSGOL TREMEIRCHION CYMDEITHAS RHIENI AC ARTHRAWON (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER BULLEN | Cadeirydd | 25 April 2013 |
|
|
||||
EMMA LIGHTBOWN BSC HONS | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/10/2018 | 26/10/2019 | 26/10/2020 | 26/10/2021 | 26/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.17k | £2.66k | £143 | £535 | £4.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.50k | £1.80k | £1.40k | £309 | £2.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 26 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 258 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 26 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 258 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 26 Hydref 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Hydref 2021 | 28 Medi 2022 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 26 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Hydref 2020 | 24 Mawrth 2022 | 210 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 26 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Hydref 2019 | 13 Ionawr 2021 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 26 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 OCT 2011 ADOPTED 31/10/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tremeirchion School
Tremeirchion
ST. ASAPH
LL17 0UN
- Ffôn:
- 07966101499
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window