THE TRUSTEES OF THE SAXON CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To own and preserve the Saxon Church of St Laurence in Bradford on Avon as well as the chapel of St Mary Tory, and to ensure that both are available for worship and visitors to enjoy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 24 Mai 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Dominic Tanfield | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jane Joanna Wilson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Aaron Burchell | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||
Harriet Feilding | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|||||
Janice Margaret Dando | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.65k | £8.96k | £11.78k | £19.08k | £21.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.62k | £15.09k | £6.82k | £14.53k | £12.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Rhagfyr 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 MAR 2013
Gwrthrychau elusennol
A) IN ACCORDANCE WITH THE OBJECTS OF THE ORIGINAL TRUST DEED A COPY OF WHICH ARE ANNEXED HERETO AND FOR THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND CULTURE TO MAINTAIN AND DEVELOP THE SAXON CHURCH OF ST LAURENCE IN BRADFORD-ON-AVON FOR THE PUBLIC BENEFIT AS A LISTED MONUMENT AND PLACE OF CHRISTIAN WORSHIP. B) IN ACCORDANCE WITH THE OBJECTS OF THE ORIGINAL TRUST DEED A COPY OF WHICH ARE ANNEXED HERETO AND FOR THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND CULTURE TO MAINTAIN AND DEVELOP THE CHAPEL OF ST MARY TORY IN BRADFORD-ON-AVON FOR THE PUBLIC BENEFIT AS A BUILDING OF HISTORIC AND CULTURAL INTEREST AND A PLACE OF CHRISTIAN WORSHIP.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Whiteheads Lane
Bradford-on-Avon
BA15 1JU
- Ffôn:
- 01225866205
- E-bost:
- harriet.f@icloud.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window