MARTIAL ARTS CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of healthy recreation via the provision of opportunities for the practice of martial arts and in particular through:- 1) The provision of grants or bursaries to assist those who otherwise would be unable to afford training. 2) The provision of resources such as equipment, facilities and teachers to poorly funded or under resourced clubs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Caerdydd
- Camden
- Dinas Southampton
- Haringey
- Kensington And Chelsea
- Norfolk
Llywodraethu
- 05 Medi 2013: Cofrestrwyd
- 30 Mai 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
- MACT (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.92k | £3.08k | £3.93k | £3.03k | £1.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.10k | £10.05k | £1.92k | £4.19k | £4.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28/08/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF OPPORTUNITIES FOR THE PRACTICE OF MARTIAL ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY 1. THE PROVISION OF GRANTS OR BURSARIES TO ASSIST THOSE UNABLE TO AFFORD TRAINING; 2. THE PROVISION OF RESOURCES SUCH AS EQUIPMENT, FACILITIES AND TEACHERS TO POORLY FUNDED OR UNDER RESOURCED CLUBS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window