Ymddiriedolwyr KING'S LYNN COMMUNITY FOOTBALL
Rhif yr elusen: 1153978

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Graham Buhlemann | Cadeirydd | 02 December 2021 |
|
|
||||
Richard Paul Dickson | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Jo Rust | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Sean McQuaid | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Lewis Anthony Hemeter | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
Mark Vincent Beeby | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
JONATHAN Paul DICKSON BED HONS | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.