Hanes ariannol IRONBRIDGE GORGE MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 503717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.94m | £5.82m | £7.26m | £8.94m | £10.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.37m | £6.55m | £6.46m | £7.72m | £13.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £38.49k | £36.68k | £12.47k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.03m | £1.04m | £3.38m | £4.26m | £1.21m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.13m | £1.73m | £4.84m | £5.57m | £9.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.27m | £1.39m | £975.36k | £1.50m | £2.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.54m | £2.44m | £1.16m | £1.85m | £2.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £410.75k | £3.75m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.59k | £12.83k | £11.14k | £24.02k | £101.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £257.50k | £284.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £103.20k | £47.71k | £290.12k | £134.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.25m | £5.31m | £5.25m | £5.96m | £11.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.12m | £1.24m | £1.21m | £1.77m | £1.88m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.79k | £18.40k | £18.92k | £23.75k | £23.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £30.93k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.