Hanes ariannol IMPETUS - THE PRIVATE EQUITY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1152262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.00m £13.15m £20.79m £27.16m £22.21m
Cyfanswm gwariant £11.65m £24.94m £28.11m £42.23m £42.31m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.00m £4.00m £161.49k £3.16m
Incwm o roddion a chymynroddion £205.50m £7.26m £8.54m £19.61m £15.29m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.78m £1.00m £1.89m £1.83m £1.85m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £5.42m £0 £0
Incwm - Gwaddolion £200.00m £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £721.25k £4.85m £4.94m £5.72m £5.07m
Incwm - Arall £0 £30.49k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.74m £24.19m £24.26m £40.92m £41.02m
Gwariant - Ar godi arian £1.07m £744.66k £1.44m £1.31m £1.29m
Gwariant - Llywodraethu £82.97k £61.71k £105.80k £180.91k £126.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau £5.07m £16.50m £17.45m £23.14m £23.08m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £45.65k £402.95k £594.13k £576.15k £370.84k
Gwariant - Arall £1.83m £0 £2.40m £0 £0