HOGHTON SOCIAL AND SPORTS CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE HALL IS LET TO LOCAL GROUPS FOR THEIR ACTIVITIES. SCOUTS, JUDO CLUB. LUNCHEON CLUB, AUTUMN CLUB, GENERAL FUND RAISING, ZUMBA, PILATES, FOLK DANCING, CREATIVE DANCE, WOMENS' INSTITUTE, ANTIQUES FAIRS, POLLING STATION AND OTHER PARTY AND SOCIAL FUNCTIONS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 October 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,600 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 1974: Cofrestrwyd
- HOGHTON VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD TATTERSALL | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
||||
Leslie Abbott | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
GORDON KIRKBY | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
Rory McDonald | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
MILLIE SANTUS | Ymddiriedolwr | 21 July 2012 |
|
|
||||
PAUL SANTUS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Joan Houghton | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR IAN MURRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/10/2020 | 15/10/2021 | 15/10/2022 | 15/10/2023 | 15/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.13k | £47.46k | £28.16k | £27.90k | £31.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.99k | £15.25k | £13.16k | £32.77k | £21.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £18.83k | £3.32k | £450 | £3.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2022 | 03 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2021 | 11 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 23/06/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, OF A VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND FOR USE BY THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR (A) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND (B) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS
Maes buddion
HOGHTON AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 FAR NOOK
WHITTLE-LE-WOODS
CHORLEY
PR6 7NY
- Ffôn:
- 01257273185
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window