Hanes ariannol STURTS COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1152152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.61m | £2.68m | £2.46m | £2.93m | £3.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.34m | £2.25m | £2.32m | £2.75m | £2.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.99m | £1.56m | N/A | N/A | £196.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.00k | N/A | £500.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £177.41k | £8.73k | £150.00k | £0 | £3.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £293.09k | £235.65k | £0 | £0 | £291.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.13m | £38.31k | £2.31m | £2.93m | £2.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.09k | £278 | £353 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £7.08k | £2.40m | £0 | £0 | £15.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.10m | £2.25m | £2.32m | £2.75m | £2.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £247.69k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.16k | £14.25k | £12.48k | £22.24k | £24.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.