Hanes ariannol THE OLD DALBY PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 503727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.92k £68.87k £79.73k £87.08k £137.67k
Cyfanswm gwariant £61.57k £68.53k £81.10k £97.57k £123.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £57.32k £18.47k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.46k N/A N/A N/A £78.11k