KINGS LYNN FOODBANK

Rhif yr elusen: 1151936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

All food given out by foodbanks is donated.Supermarket Collections are one of the main ways that food is donated. Care professionals such as doctors, health visitors, social workers, CAB and police identify people in crisis and issue them with a foodbank voucher. Foodbank clients bring their voucher to a foodbank centre where it can be redeemed for three days emergency food.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £204,859
Cyfanswm gwariant: £176,500

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mai 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Peter Bolitho Coates Ymddiriedolwr 08 December 2023
KING'S LYNN FOODBANK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
King's Lynn Night Shelter
Derbyniwyd: Ar amser
NOEL CHARLES MCGIVERN Ymddiriedolwr 09 February 2022
KINGS LYNN CHURCH OF THE NAZARENE
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD William PENNINGTON Ymddiriedolwr 17 January 2017
YMCA NORFOLK
Derbyniwyd: Ar amser
JOSIAH VAVASSEUR YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE CROWNS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KING'S LYNN FOODBANK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ECKLING GRANGE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
HOPE EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
YMCA CENTRAL AND ANGLIA TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORWICH LADS' CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
MR Andy King Ymddiriedolwr 17 January 2017
Dim ar gofnod
Adam Whittle Ymddiriedolwr 04 June 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.04k £92.34k £81.67k £175.81k £204.86k
Cyfanswm gwariant £48.85k £55.78k £59.32k £111.53k £176.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £11.00k £10.16k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 10 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 20 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 28 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Mawrth 2022 30 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 19 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 28 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 27 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TS Vancouver Building
St Margaret's Lane
King's Lynn
PE30 5DS
Ffôn:
07582558143
Gwefan:

kingslynn.foodbank.org.uk