Hanes ariannol LOOSE
Rhif yr elusen: 1153066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £185.85k | £159.90k | £159.03k | £115.84k | £120.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.35k | £158.34k | £141.28k | £160.82k | £161.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.44k | N/A | £21.18k | £8.40k | £19.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £15.00k | £10.10k | £30.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.