THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD, TESTIMONY ASSEMBLY, BIRMINGHAM

Rhif yr elusen: 1151732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Gospel Church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £23,826
Cyfanswm gwariant: £23,699

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Sandwell

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • RCCG TESTIMONY ASSEMBLY, BIRMINGHAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NICHOLAS HEWSON FOSTER Cadeirydd 22 April 2013
GLORIOUS CITIZENS INTERNATIONAL CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
GRACE AKANNI Ymddiriedolwr 22 April 2013
Dim ar gofnod
MICHAEL OLUKUNLE OLAPADE Ymddiriedolwr 22 April 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.34k £14.66k £28.22k £23.28k £23.83k
Cyfanswm gwariant £15.53k £13.27k £28.05k £31.63k £23.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 09 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 09 Chwefror 2025 346 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 20 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 20 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 06 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 13 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
G21A St. Georges Community Hub
Great Hampton Row
BIRMINGHAM
B19 3JG
Ffôn:
01216799592
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael