THE ST THOMAS LUPUS TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ST THOMAS' LUPUS TRUST SPONSORS RESEARCH INTO THE DISEASE KNOWN AS LUPUS AT THE LOUISE COOTE LUPUS UNIT IN ST THOMAS HOSPITAL AND PROMOTES PUBLIC AWARENESS OF THIS DEBILITATING DISEASE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1010523 THE ST THOMAS LUPUS TRUST
- 26 Chwefror 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i
- 03 Gorffennaf 2013: CIO registration
- 26 Chwefror 2018: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- ST THOMAS LUPUS TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/04/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £111.36k | £118.61k | £208.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £217.77k | £139.19k | £91.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 11 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 11 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 08 Awst 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 08 Awst 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 06 Awst 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 06 Awst 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 11 Ebrill 2014 | 02 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Ebrill 2014 | 29 Rhagfyr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 03 Jul 2013
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND IN PARTICULAR: A)TO PROMOTE AND CARRY OUT RESEARCH INTO SYSTEMIC ERYTHEMATOSUS (LUPUS) B)TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE CAUSES EFFECTS AND PROPER TREATMENT OF LUPUS C)TO PROVIDE FOR THE CARE AND TREATMENT OF PERSONS SUFFERING FROM LUPUS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window