Ymddiriedolwyr CALLUM PITE'S SMILE CHARITY
Rhif yr elusen: 1152153

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELLE JUNE PITE | Cadeirydd | 30 April 2013 |
|
|
||||
Simon PITE | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Garner | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Amanda Penta | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Leo Munson | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
CLAIRE LOUISE LUCCA | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
JULIE BETTINSON | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
CLAIRE LOUISE SHORTLAND | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
JANE CLARKE | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.