THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST THOMAS OF CANTERBURY, GORING ON THAMES

Rhif yr elusen: 1152514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Thomas's Parochial Church Council has the responsibility of co-operating with the incumbent in promoting in the ecclesiastical parish, the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £201,450
Cyfanswm gwariant: £204,238

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mehefin 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST THOMAS OF CANTERBURY'S PCC, GORING ON THAMES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev BEN PHILLIPS Cadeirydd 04 February 2019
POOR'S ALLOTMENT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GORING ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Alison Gray Ymddiriedolwr 14 June 2023
Dim ar gofnod
MATTHEW WALKER Ymddiriedolwr 23 April 2023
ALDWORTH LODGE BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE BROTHER JOHN FARLEY MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE LIBRARY AND MUSEUM CHARITABLE TRUST OF THE PROVINCIAL GRAND LODGE OF BERKSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
READING BLUE COAT AND ARCHBISHOP LAUD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Tassell Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Bridget Braham Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Melissa Walker Ymddiriedolwr 27 April 2021
READING STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Merritt Ymddiriedolwr 04 November 2020
Dim ar gofnod
Rob Howard Ymddiriedolwr 23 April 2018
LYBBE'S ALMSHOUSES (2018)
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Wendy Josephine Middleton Ymddiriedolwr 01 July 2017
Dim ar gofnod
Judith Ann Hogg Ymddiriedolwr 27 April 2015
Dim ar gofnod
ELIZABETH PARKINSON Ymddiriedolwr 06 April 2014
Dim ar gofnod
BRENDA MAY KERR MUIR Ymddiriedolwr 18 June 2013
Dim ar gofnod
JUDITH ELIZABETH AGUDA Ymddiriedolwr 18 June 2013
Dim ar gofnod
MR DON SHRIMPTON Ymddiriedolwr 18 June 2013
Dim ar gofnod
Rev ELIZABETH JEAN DOWDING Ymddiriedolwr 18 June 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £149.91k £295.49k £217.61k £221.87k £201.45k
Cyfanswm gwariant £104.96k £101.80k £202.92k £307.68k £204.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/O THE VICARAGE
MANOR ROAD
GORING
READING
RG8 9DR
Ffôn:
01491875651