PENIEL EVANGELICAL CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sunday and mid week Services, Sunday School, Craft Class, Food Bank, Residential Home Services, Mothers & Toddlers group, Children's/Young People's Meeting, Ladies' Meeting, visits to some local schools by our Pastor for Morning Assemblies, Summer Camp places for some children. Cafe/Church, held monthly in a local Tea Room.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Pen-y-bont Ar Ogwr
Llywodraethu
- 02 Medi 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM CURNOW | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Philip Day | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
Colin Tabor | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
Rev ANDREW NORBURY | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
||||
DAVID SOUTHWOOD | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
||||
Robert WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.40k | £47.60k | £57.76k | £63.57k | £150.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.02k | £46.90k | £50.50k | £62.61k | £147.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Tachwedd 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Tachwedd 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mawrth 2022 | 138 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mawrth 2022 | 138 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 OCT 2012
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE CHURCH SHALL BE:- (1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN [ ] AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF [THE MEMBERS OF THE CHURCH IN GENERAL MEETING] [THE MANAGING TRUSTEES] FURTHER THE WORK OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Peniel Church
Station Street
MAESTEG
County Borough of Bridgend
CF34 9AL
- Ffôn:
- 01656 731757
- E-bost:
- penielmaesteg@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window