ymddiriedolwyr DOWNHAM MARKET & DISTRICT HERITAGE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1154267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Patch | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Sally Dobson | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Zowie Sweetland | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Anthony John Hall | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Marion Batt | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Peter Thorpe | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Diane Drewry | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE AUSTIN | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Kathleen Wiseman | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Gerald Anthony RYAN | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.