Hanes ariannol THE BESOM IN TAUNTON

Rhif yr elusen: 1152511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.81k £33.01k £28.59k £38.84k £33.20k
Cyfanswm gwariant £25.41k £31.36k £27.31k £36.96k £34.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.50k N/A N/A N/A