ARUN EAST UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Rhif yr elusen: 1152536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Arun East U3A is part of the great network of self help groups which form the U3A and promote life-long learning and leisure activities for older people no longer in full time employment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £64,639
Cyfanswm gwariant: £61,988

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ARUN EAST U3A (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Carol Ann Balk Ymddiriedolwr 09 December 2024
Dim ar gofnod
Christopher Simmance Ymddiriedolwr 09 December 2024
Dim ar gofnod
PAMELA ANN DAVIDOFF Ymddiriedolwr 17 July 2024
Dim ar gofnod
Susan Margaret Midgley Ymddiriedolwr 20 July 2022
Dim ar gofnod
Jane Rosamund Gillespie Ymddiriedolwr 23 February 2021
Dim ar gofnod
Michael Anthony Willcox Ymddiriedolwr 23 February 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.65k £17.81k £40.47k £62.25k £64.64k
Cyfanswm gwariant £54.38k £12.21k £43.19k £54.29k £61.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 01 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 01 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 15 Mehefin 2024 76 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 16 Mehefin 2024 77 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 22 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 22 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 02 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 10 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 09 Chwefror 2021 42 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 Preston Avenue
Rustington
LITTLEHAMPTON
West Sussex
BN16 2DE
Ffôn:
07849633750
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael