ymddiriedolwyr BREAKING CONVENTION EVENTS
Rhif yr elusen: 1159687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE LUKE | Cadeirydd | 21 May 2013 |
|
|
||||
Dr Peter Howard Hughes | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Alexander Jakob Beiner | Ymddiriedolwr | 19 July 2020 |
|
|
||||
Harriet Wells | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Nikki Wyrd | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Aimee Tollan | Ymddiriedolwr | 15 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.