BECKTON SKILLS CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ADVANCING THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS OLD BY DEVELOPING THEIR INDIVIDUAL CAPABILITIES AND UNDERSTANDING OF SUBJECTS OF EDUCATIONAL VALUE THROUGH ACCREDITED VOCATIONAL TRAINING, LIFE SKILLS, EDUCATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,600 o 2 gontract(au) llywodraeth a £15,259 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Barking And Dagenham
- Essex
- Havering
- Newham
- Redbridge
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 25 Mehefin 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Nadine Campbell | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Oliver David Colman | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Jane Ludden | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Benjamin James Robb | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Julie Ann Chant | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.98k | £145.94k | £116.07k | £118.94k | £133.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.82k | £141.10k | £122.42k | £111.91k | £113.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.43k | £40.12k | £40.81k | N/A | £22.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.27k | N/A | £16.00k | £7.99k | £15.26k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 25 Jun 2013 as amended on 23 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
ADVANCING THE EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS BY DEVELOPING THEIR INDIVIDUAL CAPABILITIES AND UNDERSTANDING IN SUBJECTS OF EDUCATIONAL VALUE THROUGH ACCREDITED VOCATIONAL TRAINING, LIFE SKILLS, EDUCATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BECKTON SKILLS CENTRE
7 HILLCROFT ROAD
LONDON
E6 6LW
- Ffôn:
- 02075113000
- E-bost:
- becktoncentre@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window