ymddiriedolwyr WHITLEY BAY PANTOMIME SOCIETY
Rhif yr elusen: 1156038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (132 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN ANTHONY LINSDELL-BELL | Cadeirydd | 08 May 2013 |
|
|
||||
GEORGIA MAYA WHITE | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
JOANNA MICHELLE BARRETT | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Mark Joseph Taylor Robinson | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL LINSDELL-BELL | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
JULIE REWCASTLE SMITH | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.