THE MANCHESTER DISTRICT ASSOCIATION OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES

Rhif yr elusen: 503753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The income and capital from this fund is to be applied to the upkeep, repair and improvement of churches whose congregations are members of the Association and to the maintenance of services and otherwise furthering the religious, educational and charitable work of the Association.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £42,978
Cyfanswm gwariant: £119,876

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Tachwedd 1974: Cofrestrwyd
  • 04 Chwefror 1994: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • MDA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Vincent Gerard McCully Ymddiriedolwr 08 June 2021
RIVINGTON AND BLACKROD GRAMMAR SCHOOL AND PRIZE FUNDS
Derbyniwyd: Ar amser
RIVINGTON PRESBYTERIAN CHAPEL (TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH)
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER UNITARIAN CONGREGATIONAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
laura Dobson Ymddiriedolwr 08 June 2021
Dim ar gofnod
Rev DANIEL CROSBY Ymddiriedolwr 09 June 2020
Dim ar gofnod
MARK DOUGLAS PEARCE Ymddiriedolwr 09 June 2020
THE HIBBERT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN GREGSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jeffery Lane Gould Reverend Ymddiriedolwr 04 June 2019
Dim ar gofnod
Geoffery John Levermore Professor Ymddiriedolwr 04 June 2019
Dim ar gofnod
Christopher Cody Coyne Reverend Ymddiriedolwr 04 June 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £785.69k £46.06k £14.73k £43.42k £42.98k
Cyfanswm gwariant £235.20k £236.52k £42.02k £109.67k £119.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £49.21k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £736.48k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £235.20k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £30.00k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £205.21k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 01 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 01 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 5TH SEPTEMBER 1974
Gwrthrychau elusennol
IN OF TOWARDS THE UPKEEP REPAIR AND IMPROVEMENT OF CHAPELS WHOSE CONGREGATIONS ARE MEMBERS OF THE MANCHESTER DISTRICT ASSOCIATION OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES AND IN OF TOWARDS THE MAINTENANCE OF THE SERVICES IN THE SAID CHAPELS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 25 Tachwedd 1974 : Cofrestrwyd
  • 04 Chwefror 1994 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Cross Street Chapel
29 Cross Street
MANCHESTER
M2 1NL
Ffôn:
07401872137