Hanes ariannol MERTON CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING

Rhif yr elusen: 1152825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £364.14k £372.82k £343.81k £334.77k £468.01k
Cyfanswm gwariant £348.91k £353.24k £361.90k £327.29k £315.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.33k N/A N/A N/A £86.62k