Ymddiriedolwyr MERTON CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING
Rhif yr elusen: 1152825

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANNA VETTESE | Cadeirydd | 01 May 2013 |
|
|
||||
Eekeen Wong | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Kirstin Hellard | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Daniel Beglin | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Christopher Bull | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Raheema Marina Olajide | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||
Estifanos Habtesellasie | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
Amanda May Edwards | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
CLAIRE BENJAMIN | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
SARAH HENLEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.