Better Planet Education

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Better Planet Education is a charity that aims to create a better future by inspiring young people to look after our world. We provide free environmental information and education services to schools and young people. These include our website, free online presentations, free-to-download lesson plans, home learning packs and Better Planet Schools, our online education programme for schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- YOUNG PEOPLE'S TRUST FOR THE ENVIRONMENT (Enw blaenorol)
- YPTE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian James Green | Cadeirydd | 30 April 2020 |
|
|
||||
Amy Rong Jiang | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Ivan Andrew Teage | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Lorna Anne Mein | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan James Bennett | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Gabriela Aurelia Lozano Licona | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Kate Lumsden | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £411.81k | £441.70k | £424.25k | £476.35k | £476.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £355.77k | £431.02k | £424.16k | £442.58k | £460.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.50k | £17.50k | £20.20k | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 Sep 2013 as amended on 05 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT, WITH A FOCUS ON CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING VARIOUS EDUCATIONAL ACTIVITIES, EDUCATIONAL PROGRAMMES AND EDUCATIONAL RESOURCES RELATING TO THE STUDY OF THE NATURAL ENVIRONMENT AND THE POSITIVE ROLE THAT CONSERVATION AND PRESERVATION CAN PLAY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Yeovil Innovation Centre
Copse Road
Lufton Trading Estate
Lufton
Yeovil
BA22 8RN
- Ffôn:
- 01935315025
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window