Hanes ariannol ELEARNING INDUSTRY CHARITY

Rhif yr elusen: 1152805
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.34k £18.00k £13.50k £540 £0
Cyfanswm gwariant £24.02k £19.52k £15.02k £1.59k £10.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A