ymddiriedolwyr THE VINE MAIDSTONE
Rhif yr elusen: 1152659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Bashford | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Andrew John Elphinstone | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Anna Jennifer Hargrave | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
ANTHONY JAMES HARGRAVE | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
||||
Karen Louise Louden | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
James William Bashford | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
ANDREW PAUL MUSGRAVE | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
NICHOLAS JONATHAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
ROBERT TIMOTHY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|||||
DAVID JOHN CREASEY | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.