Hanes ariannol POLESWORTH (ABBEY) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1151943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/07/2020 01/07/2021 01/07/2022 01/07/2023 01/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.96k £14.69k £28.75k £31.97k £29.62k
Cyfanswm gwariant £21.77k £15.16k £21.38k £42.30k £36.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A £350