POLESWORTH (ABBEY) SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES THROUGH SCOUTING
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £350 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Stafford
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 08 Mai 2013: Cofrestrwyd
- POLESWORTH SCOUT GROUP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sohpie Smith | Ymddiriedolwr | 12 January 2025 |
|
|
||||
Carys Loveland | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Brianne Asbury | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Martin Etheridge | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Sam Dodds | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
TRACEY ELIZABETH LOVELAND | Ymddiriedolwr | 03 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.96k | £14.69k | £28.75k | £31.97k | £29.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.77k | £15.16k | £21.38k | £42.30k | £36.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | £350 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2022 | 15 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2022 | 15 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 04/01/1912
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Whateley Lane
Whateley
Tamworth
B78 2ET
- Ffôn:
- 07815 316862
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window