Hanes ariannol CHINGFORD MOUNT BAPTIST CHURCH PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1153300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £120.60k £118.72k £108.56k £170.63k £49.00k
Cyfanswm gwariant £128.31k £117.36k £106.34k £125.77k £67.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £40.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A