Ymddiriedolwyr JANE GOODALL INSTITUTE, GLOBAL
Rhif yr elusen: 1153284

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andria Teather | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Janice Wu | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Tim Lo Surdo | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Vishal Agarwal | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
Dr Robert Muller | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Christina Meinl | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
MARIA SUSANA PATARO | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
Dr VALERIE JANE GOODALL-BRYCESON | Ymddiriedolwr | 13 June 2013 |
|
|
||||
MARY PATRICIA LEWIS | Ymddiriedolwr | 28 June 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.