THE TOGETHER PLAN LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Together Plan is a UK based charity that works with communities in Eastern Europe and the Former Soviet Union to support community capacity building. Empowering communities and their members so that they are better equipped to help develop from within. Currently The Together Plan is focusing on working with communities in Belarus.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,556 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
82 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Belarws
- Gwlad Pwyl
- Ukrain
Llywodraethu
- 10 Hydref 2013: Cofrestrwyd
- TTP LTD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karina Kizhner | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Russell David Eisen | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Andrea Mihaleto | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Jack Nathan Baum | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Gelena Rozenberg | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £243.24k | £238.04k | £200.28k | £200.00k | £221.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.39k | £229.62k | £220.35k | £196.92k | £208.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.41k | £8.56k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 11 Ionawr 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 11 Ionawr 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 FEB 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 AUG 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25 SEP 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 JUN 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 JAN 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 MAY 2022 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 JUL 2022 as amended on 15 Feb 2023 as amended on 07 Nov 2024 as amended on 21 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
The charity’s objects (‘Objects’) are specifically restricted to the following: To promote community capacity building, for the benefit of the public, in order to develop the capacity and skills of the members of socially and economically disadvantaged communities primarily, but not exclusively, in the Former Soviet Union and Eastern Europe, in such a way that they are better able to identify and help meet their needs and to participate more fully in society by means as the directors deem fit. In each case, this includes training, youth and education to include collaborative cross-border education programming. Nothing in these articles shall authorise an application of the property of the charity for purposes which are not charitable in accordance with any statutory provision regarding the meaning of the word "charitable" or the words "charitable purposes" in force in any part of the United Kingdom.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Studio
60 Glencoe Road
Bushey
WD23 3DS
- Ffôn:
- 02033750656
- E-bost:
- contact@thetogetherplan.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window