Hanes ariannol FURTHER EDUCATION TRUST FOR LEADERSHIP

Rhif yr elusen: 1154358
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £149.89k £131.75k £73.65k £5.60k £190
Cyfanswm gwariant £789.31k £937.89k £1.24m £605.35k £515.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A