ASTON AND WEYMOUTH VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Aston Village Hall is the only community meeting place servicing the villages of Aston, Willoughbridge and Weymouth. It provides a venue for meetings, fitness activities, church services and community events. The trustees hold a number of social events and activities every year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Amwythig
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 1974: Cofrestrwyd
- ASTON VILLAGE HALL (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Anthony Chatburn | Cadeirydd | 01 April 2018 |
|
|
||||
Michele Lesley Ibbs | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Michael Norman Kelly | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Stephen David Wedgwood | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Miles Scott | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Rosalind Anne Chatburn | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Helen Inskip | Ymddiriedolwr | 18 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.04k | £23.22k | £5.51k | £7.48k | £4.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.95k | £3.23k | £8.04k | £16.89k | £8.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.05k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Mawrth 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 17 DECEMBER 1953
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION ANDSOCIAL MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDUIM OF READING AND RECREATION ROOMS LIBRARY LECTURES CLASSES RECREATIONS AND ENTERTAINMENTS OF OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANS OF THE CIVIL PARISH OF MAER AND THEIR IMMEDIATE VICINITY. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF TRUST DEED)
Maes buddion
ASTON AND WEYMOUTH IN THE CIVIL PARISH OF MAER.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ASTON BY PIPEGATE
MARKET DRAYTON
SHROPSHIRE
TF9 4JD
- Ffôn:
- 07809875784
- E-bost:
- events@astonvillagehall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window