TAS VALLEY CELL CHURCH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Advancement of the Christian Gospel and Faith for the benefit of the public in accordance with the doctrine of the Church of England, including: prayer and worship, advancement of education in Christian faith and engagement in Christian discipleship, the building of community, care for those in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 249318 THE NORWICH DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
- 25 Mehefin 2013: CIO registration
- 30 Mawrth 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.34k | £10.69k | £11.73k | £8.82k | £8.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.94k | £17.47k | £11.71k | £11.57k | £11.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Medi 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 25 Jun 2013 as amended on 22 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND TEACHINGS OF THE CHURCH OF ENGLAND WITHIN THE COUNTIES OF NORFOLK AND SUFFOLK 3.2 THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY WITHIN THE COUNTIES OF NORFOLK AND SUFFOLK 3.3 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION WITHIN THE COUNTIES OF NORFOLK AND SUFFOLK THROUGH THE PROVISION AND SUPPORT OF CHURCH OF ENGLAND VOLUNTARY AIDED, VOLUNTARY CONTROLLED AND ACADEMY SCHOOLS 3.4 THE RELIEF OF THOSE IN NEED WITHIN THE COUNTIES OF NORFOLK AND SUFFOLK BECAUSE OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Maes buddion
WITHIN THE COUNTIES OF NORFOLK AND SUFFOLK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window