Hanes ariannol YORK CITY GYMNASTICS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1152515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.78k | £350.17k | £279.90k | £387.69k | £526.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.13k | £387.88k | £245.42k | £327.88k | £449.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £43.45k | £71.22k | £2.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £523.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £449.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.