WORK-WISE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Work-wise is an employer inspired and led initiative for science, technology, engineering, manufacturing and related sectors to support the development of young people so they have the knowledge, skills, aptitude and opportunities for employment within the Sheffield City Region
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £17,168 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR Chrsitopher Paul Hudson | Cadeirydd | 19 February 2014 |
|
|
||||
David John O'Hara | Ymddiriedolwr | 02 December 2016 |
|
|||||
Marie Cooper | Ymddiriedolwr | 02 December 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.00k | £98.46k | £199.24k | £282.46k | £194.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.41k | £96.63k | £184.47k | £245.37k | £223.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.99k | N/A | £17.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £42.74k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 09 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 09 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 03 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 03 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 19 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 19 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 20 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 20 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 21 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 21 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 APR 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/01/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25, AND VULNERABLE ADULTS UP TO THE AGE OF 30, LIVING IN THE SHEFFIELD CITY REGION AND THE SURROUNDING AREA, BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES FOR EDUCATION AND TRAINING AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION; (C)RELIEVING UNEMPLOYMENT; (D)PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
White Rose Works
137 Carlisle Street
SHEFFIELD
S4 7LJ
- Ffôn:
- 01143498677
- E-bost:
- JOHN@WORK-WISE.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window