Hanes ariannol THE ROWLAND BETTY MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1153211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/02/2019 | 03/02/2020 | 03/02/2021 | 03/02/2022 | 03/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.31k | £24.12k | £17.64k | £20.09k | £20.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.19k | £36.92k | £28.36k | £28.35k | £25.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.