Hanes ariannol DISABILITY ADVICE SERVICE (EAST SUFFOLK)
Rhif yr elusen: 1152772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £164.80k | £221.08k | £210.93k | £344.79k | £356.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.20k | £150.32k | £161.18k | £268.55k | £285.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.50k | £38.81k | £42.00k | £96.10k | £77.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.