PEOPLE ACT FOR TUNISIA (PACT)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education of the public in Tunisia and the relief of poverty in Tunisia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Tunisia
Llywodraethu
- 05 Awst 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selma Feriani | Ymddiriedolwr | 31 March 2024 |
|
|
||||
Fadhel Ben Atig | Ymddiriedolwr | 25 July 2021 |
|
|
||||
KHANSA GHARBI | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||
ASMA BEN SALAH | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66k | £11.61k | £11.16k | £6.00k | £3.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.19k | £10.80k | £7.93k | £10.07k | £2.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 13 Hydref 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 24 Mawrth 2021 | 175 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 NOV 2012
Gwrthrychau elusennol
4 THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN TUNISIA A)TO ADVANCE EDUCATION BY:- I)PROVISION OF SCHOOL MATERIALS AND EQUIPMENT II)REFURBISHMENT OF SCHOOLS AND LIBRARIES AND BUILDING LIBRARIES. III)TRAINING TEACHERS IV)PROVIDING TRANSPORT TO SCHOOL B)THE RELIEF OF POVERTY BY:- I) PROVISION OF FOOD,CLOTHING AND SHELTER. II)ASSISTING THE UNEMPLOYED BY GIVING ADVICE AND TRAINING III)PROVIDING ACCESS TO BASIC UTILITY SERVICES FOR HOMES IN DIFFICULT AREAS(EG. WATER, ELECTRICITY AND PHONE).
Maes buddion
TUNISA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o SJ Males & Co
Basepoint Business Centre
110 Butterfield, Great Marlings
Luton
Bedfordshire
LU2 8DL
- Ffôn:
- 07595497325
- E-bost:
- INFO@PEOPLEACTFORTUNISIA.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window