Ymddiriedolwyr THE SUTHERLAND CRANIAL COLLEGE OF OSTEOPATHY LIMITED
Rhif yr elusen: 1152353

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Hayden | Cadeirydd | 26 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Rhys Mansfield | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Merna Horthy | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Stephan Cameron | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||
Ana Bennett | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Katie Brewster | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Peter-Jacob Lamersdorf | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||
Michael Harris | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.