Ymddiriedolwyr THE STEVE CHARLES HELP A FRIEND FUND

Rhif yr elusen: 1153168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joshua Wright Cadeirydd 16 January 2017
Dim ar gofnod
Martin Ansell Ymddiriedolwr 31 August 2022
Dim ar gofnod
Sue Watson Ymddiriedolwr 31 August 2022
Dim ar gofnod
Michael Hutchings Ymddiriedolwr 31 August 2022
Dim ar gofnod
Toots Ansell Ymddiriedolwr 01 July 2020
Dim ar gofnod
Theresa Critchell Ymddiriedolwr 02 December 2019
Dim ar gofnod
Scott Critchell Ymddiriedolwr 19 June 2017
Dim ar gofnod