ymddiriedolwyr THE PICKERING BECK ISLE MUSEUM OF RURAL LIFE
Rhif yr elusen: 1152735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DEREK MICHAEL TALBOT | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|||||
Stephen Croft | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Stephen Knight | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Julie Kinghorn | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Bruce Pickup | Ymddiriedolwr | 10 August 2018 |
|
|
||||
JANETTE LEIGH | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.