Hanes ariannol NATIONAL ZAKAT FOUNDATION (NZF)
Rhif yr elusen: 1153719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.81m | £6.35m | £6.28m | £7.78m | £8.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.27m | £5.22m | £5.69m | £7.54m | £9.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.80m | £2.21m | £6.28m | £7.77m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £4.13m | £0 | £0 | £8.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.79k | £9.20k | £2.29k | £10.25k | £24.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.03m | £4.90m | £5.21m | £6.90m | £8.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £234.28k | £321.76k | £474.07k | £641.77k | £639.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.71k | £56.78k | £73.26k | £115.69k | £36.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £214.44k | £59.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £266.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.