Hanes ariannol PLYMOUTH HOPE

Rhif yr elusen: 1153472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.12k £282.11k £294.11k £238.64k £317.82k
Cyfanswm gwariant £98.50k £232.55k £276.33k £271.07k £315.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £15.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £28.00k £29.45k £42.56k £2.48k