POWYS COMMUNITY FIRST RESPONDERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
First Responders have attended numerous callouts for the Welsh Ambulance Service in this reporting period. Responders have been to 6 patients experiencing Sudden Cardiac Arrest and many others that needed emergency help. The team has been out in the community training members of the public in CPR and Defibrillator use. We continue to fundraise in order to update our equipment as necessary.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 November 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 01 Awst 2013: Cofrestrwyd
- 09 Mai 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 28 Mehefin 2017: Re-registered
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharlene Dunn | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|
||||
MAJ EDDIE MAHONY MBE | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/11/2019 | 27/11/2020 | 27/11/2021 | 27/11/2022 | 27/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.57k | £1.50k | £0 | £0 | £820 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.35k | £633 | £149 | £432 | £600 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Tachwedd 2023 | 11 Hydref 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Tachwedd 2022 | 23 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Tachwedd 2021 | 10 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Tachwedd 2020 | 16 Hydref 2021 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Tachwedd 2019 | 11 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 NOV 2012 AS AMENDED ON 21/07/2013
Gwrthrychau elusennol
1)THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF GOOD HEALTH TO THE PEOPLE AT LARGE WITHIN WALES BY PROVIDING TRAINED VOLUNTEERS TO ATTEND MEDICAL EMERGENCIES AS DIRECTED BY THE WELSH AMBULANCE SERVICE. 2)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF BASIC LIFE SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ty Gwyn
Llanwern
BRECON
LD3 7UW
- Ffôn:
- 07887717522
- E-bost:
- spcfrcoord@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window