THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, UPPER TOOTING

Rhif yr elusen: 1152212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

ANGLICAN CHURCH OFFERING A RANGE OF SERVICES OVER THE COURSE OF THE YEAR THAT THE COMMUNITY FIND BOTH BENEFICIAL AND SPIRITUALLY FULFILLING.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £261,420
Cyfanswm gwariant: £188,060

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mai 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HOLY TRINITY (UPPER TOOTING) PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Angela Claire Rayner Cadeirydd 27 April 2022
Dim ar gofnod
Tung Ngoc To Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Ethan Glackin-McColgan Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Bernadette Reyneke Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Rev Russ Snapp Ymddiriedolwr 25 June 2023
Dim ar gofnod
Rev Sarah Whitehouse KC Ymddiriedolwr 25 June 2023
Dim ar gofnod
Andrew Christopher Judson Jones Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Judith Anne Coles Ymddiriedolwr 14 February 2021
Dim ar gofnod
Ben Sherwood Ymddiriedolwr 02 April 2017
Dim ar gofnod
FERELITH MARGARET HORDON Ymddiriedolwr 06 April 2014
IBBY UK SECTION
Derbyniwyd: Ar amser
EMMANUEL CLAUDE BOUYER Ymddiriedolwr 26 May 2013
STREATHAM CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
YVONNE PANTON Ymddiriedolwr 26 May 2013
Dim ar gofnod
CAROL ANNE HARRISON Ymddiriedolwr 26 May 2013
STREATHAM CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
JULIAN ROBERT WARE Ymddiriedolwr 26 May 2013
BARBARA WARE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JEAN FERRIER COOPER Ymddiriedolwr 26 May 2013
Dim ar gofnod
MRS KATE ALLAN Ymddiriedolwr 26 May 2013
Dim ar gofnod
CAROL MAY Ymddiriedolwr 26 May 2013
Dim ar gofnod
JANE MILLIGAN Ymddiriedolwr 26 May 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £270.24k £217.98k £189.15k £241.21k £261.42k
Cyfanswm gwariant £347.88k £378.50k £149.57k £185.37k £188.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 10 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 10 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
20A ROMBERG ROAD
TOOTING BEC
LONDON
SW17 8UA
Ffôn:
02076066145