ymddiriedolwyr THE BODY DYSMORPHIC DISORDER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1153753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ROBERT WILLSON | Cadeirydd | 01 July 2013 |
|
|
||||
Dr Benedetta Monzani DClinPsy | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Dr Amita Jassi | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Scarlett Bagwell | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Joseph Davidson | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Nicole Schnackenberg | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.